Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2016-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 58, 8381 Tilst (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Graham Bells Vej 40, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-04-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-02-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Graham Bells Vej 40, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-10-28 tilføjes Direktion: Jess Abildskou (direktør) (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er administration af og handel med fast ejendom samt investering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-28 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Legale ejere: 888 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-10-28 tilføjes Navne: Ejendommen Blomstervej 58 ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Reelle ejere: Jess Abildskou (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2015-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Stiftere: 888 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Vedtægter: 2015-10-28 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-28)