Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Louises Vej 6, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Louises Vej 6, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2015-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDFYNS TØMRER/SNEDKER ApS. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2017-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HBBH Holding ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Louises Vej 6, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2015-10-15 tilføjes Direktion: Brian Hansen (direktør) (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investering af enhver art og al hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Legale ejere: Brian Hansen (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Navne: B. Hansen Invest ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Reelle ejere: Brian Hansen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Stiftere: Brian Hansen (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Vedtægter: 2015-10-15 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-28)