Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldegade 33, 1. 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Foldegade 33, 1. 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 tilføjes Binavne: COMPAR ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-01 fjernes Binavne: CONPAR ApS, CONJUX ApS, CONJUNX ApS, CONIUX ApS, CONIUNX ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 tilføjes Hjemmeside: www.esbees.dk (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-01 fjernes Hjemmeside: www.compar.dk (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: sbs@esbeesheadhunting.com (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-01 fjernes Kontaktoplysninger: sbs@compar.dk (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-01 tilføjes Navne: ESBEES ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-01 tilføjes Vedtægter: 2024-09-01 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-31 fjernes Navne: COMPAR ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldegade 33, 1. 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 16, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 tilføjes Vedtægter: 2022-12-05 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 tilføjes Legale ejere: ESBEES HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-01-30 fjernes Legale ejere: Kirsten Marie Both Paulsen, Jane Elgaard Petersen (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-01-17 tilføjes Legale ejere: Søren Bøge Sørensen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2020-01-16 fjernes Legale ejere: Søren Bøge Sørensen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2020-01-30 fjernes Reelle ejere: Kirsten Marie Both Paulsen, Jane Elgaard Petersen (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-01-17 tilføjes Reelle ejere: Søren Bøge Sørensen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2020-01-16 fjernes Reelle ejere: Søren Bøge Sørensen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Jane Elgaard Petersen (formand) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-06-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2015-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 16, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Bestyrelse: Jane Elgaard Petersen (formand) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2015-10-26 tilføjes Binavne: CONPAR ApS, CONJUX ApS, CONJUNX ApS, CONIUX ApS, CONIUNX ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2015-10-26 tilføjes Direktion: Søren Bøge Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Formål: Konsulentvirksomhed, herunder rekruttering, headhunting, outplacement, jobformidling samt andet relateret efter ejernes skøn. (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-26 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-10-26 tilføjes Hjemmeside: www.compar.dk (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2015-10-26 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: sbs@compar.dk (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2015-10-26 tilføjes Legale ejere: Søren Bøge Sørensen, Kirsten Marie Both Paulsen, Jane Elgaard Petersen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2015-10-26 tilføjes Navne: COMPAR ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2015-10-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Bøge Sørensen, Kirsten Marie Both Paulsen, Jane Elgaard Petersen (offentliggjort 2020-02-08)
Den 2015-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Stiftere: Søren Bøge Sørensen, Kirsten Marie Both Paulsen, Jane Elgaard Petersen (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Vedtægter: 2015-10-26 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2015-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-27)