Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Virksomhedsstatus | Vedtægter | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: GOR Holding ApS (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: GOR-GRUPPEN A/S (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Jette Bente Rasmussen (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 tilføjes Direktion: Alan Kjeld Møller (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-27 fjernes Direktion: Jette Bente Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovejen 6, st., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 86, 2400 København NV (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 86, 2400 København NV (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Brovejen 6, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovejen 6, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Brovejen 6, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-04 tilføjes Vedtægter: 2015-11-04 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovejen 6, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2015-10-26 tilføjes Direktion: Jette Bente Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2015-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-26 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Legale ejere: GOR-GRUPPEN A/S, TOMSGÅRD ApS (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Navne: GOR-Toms ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Reelle ejere: Jette Bente Rasmussen (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Stiftere: TOMSGÅRD ApS, GOR-GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Vedtægter: 2015-10-26 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-28)