Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravene 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Direktion: Dan Elsborg Aagaard (direktør) (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-23 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Navne: D.A.J.R. Holding ApS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Stiftere: Jesper Ravn, Dan Elsborg Aagaard (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravene 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Direktion: Dan Elsborg Aagaard (direktør) (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i tilknyttede erhvervsdrivende selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-23 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Navne: D.A.J.R. Holding ApS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Stiftere: Jesper Ravn, Dan Elsborg Aagaard (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Vedtægter: 2015-10-23 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2015-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-15)