Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-13 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Legale ejere: Hermes Energy Group Limited, N2D IVS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Navne: Como Energy ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Stiftere: N2D IVS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-05-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-29 fjernes Direktion: Kasper Gunder Nygaard (direktør) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-06-03 tilføjes Navne: Como Energy ApS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-06-02 fjernes Navne: Como Energy A/S (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-06-03 tilføjes Vedtægter: 2016-06-03 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-06-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-03 fjernes Bestyrelse: Kenneth Christian Hansen (formand) (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-10 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-05-10 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-05-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-10 tilføjes Vedtægter: 2016-05-10 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-21 tilføjes Bestyrelse: Torill Thorsen Kleve (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-21 fjernes Bestyrelse: Daniel Peter Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Holsteinsgade 17, 5. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holsteinsgade 17, 5. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborggade 57, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-11-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-13 tilføjes Navne: Como Energy A/S (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-11-12 tilføjes Navne: Como Energy ApS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-12 fjernes Navne: Como Energy ApS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-11 fjernes Navne: Como Energy IVS (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-11-13 tilføjes Vedtægter: 2015-11-13 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2015-11-12 tilføjes Vedtægter: 2015-11-12 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-11-12 tilføjes Bestyrelse: Daniel Peter Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-11-12 tilføjes Legale ejere: Hermes Energy Group Limited, N2D IVS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-11-11 fjernes Legale ejere: N2D IVS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborggade 57, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-10-13 tilføjes Direktion: Kasper Gunder Nygaard (direktør) (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af olie til marinebranchen såvel som handel med andre hertil relaterede produkter og serviceydelser på verdensbasis. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-13 (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Legale ejere: N2D IVS (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-10-13 tilføjes Navne: Como Energy IVS (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2015-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Stiftere: N2D IVS (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-10-13 tilføjes Vedtægter: 2015-10-13 (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-30)