Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Tang Kristensen | 04.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Kruse Nielsen | 04.01.2021 | 04.08.2023 | adm. dir |
Peter Køhler Lindegaard | 07.11.2019 | 04.01.2021 | adm. dir |
Karsten Kjellerup Kjeldsen | 21.12.2016 | 07.11.2019 | adm. dir |
Carl Edgar Serge Vøgg | 15.12.2015 | 21.12.2016 | direktør |
Ole Meier Sørensen | 27.10.2015 | 21.12.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Thiesen Holm | 04.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Dybdahl Østergaard | 04.08.2023 | formand |
Per Andersen | 21.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Køhler Lindegaard | 04.01.2021 | 04.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Joan Alsing | 21.12.2016 | 04.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Laila Mortensen | 21.12.2016 | 04.08.2023 | formand |