Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2015-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Healthappvisor ApS. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ballumgade 6, 1. tv., 1753 København V (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Direktion: Jesper Marsner Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-19 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Legale ejere: Jesper Marsner Hansen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Navne: Marsner 2015 ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Reelle ejere: Jesper Marsner Hansen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Stiftere: Jesper Marsner Hansen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-01-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ballumgade 6, 1. tv., 1753 København V (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ballumgade 6, 1., 1753 København V (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere lægefaglige ydelser og hermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-02-07 tilføjes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-02-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-07 tilføjes Navne: Marsner 2015 ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-02-06 fjernes Navne: Marsner 2015 Holding ApS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-02-07 tilføjes Vedtægter: 2017-02-07 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-02-07 fjernes Bibranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Bibranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ballumgade 6, 1., 1753 København V (offentliggjort 2018-09-22)
Den 2015-10-19 tilføjes Direktion: Jesper Marsner Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab herunder at eje anparter og aktier i datterselskaber og dermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-19 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Legale ejere: Jesper Marsner Hansen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Navne: Marsner 2015 Holding ApS (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-10-19 tilføjes Reelle ejere: Jesper Marsner Hansen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Stiftere: Jesper Marsner Hansen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Vedtægter: 2015-10-19 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-20)