Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2015-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Fairway Properties ApS. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2022-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøparken 5, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-19 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Legale ejere: AH HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Navne: Fairway Holding ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Reelle ejere: Anders Rosenbjerg Hansen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Stiftere: AH HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2021-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2021-07-01 fjernes Direktion: Michel Goldin (direktør) (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøparken 5, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2020-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Karen Blixens Vej 18, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karen Blixens Vej 18, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2019-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 21, 2840 Holte (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-07-22 tilføjes Direktion: Michel Goldin (direktør) (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2019-07-22 fjernes Direktion: Anders Rosenbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 21, 2840 Holte (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 21, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøvej 21, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-10-19 tilføjes Direktion: Anders Rosenbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2015-10-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i selskaber og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-19 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Legale ejere: AH HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Navne: Fairway Holding ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Reelle ejere: Anders Rosenbjerg Hansen (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-10-19 tilføjes Stiftere: AH HOLDING 2012 ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2015-10-19 tilføjes Vedtægter: 2015-10-19 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-27)