Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Santa Nygaard | 23.10.2015 | 29.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Santa Nygaard | 28.08.2018 | 29.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Santa Nygaard | 17.08.2018 | 29.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sara Skou Andersen | 17.08.2018 | 29.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Pedersen | 17.08.2018 | 29.10.2021 | formand |