Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Løvhøj | 01.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Løvhøj | 01.01.2020 | 01.01.2023 | direktør |
Per Løvhøj | 13.10.2015 | 31.03.2022 | direktør |
Michael Kjærgaard Jeppesen | 13.10.2015 | 31.12.2019 | direktør |
Casper Løvhøj | 13.10.2015 | 31.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Løvhøj | 01.01.2020 | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Løvhøj | 01.01.2020 | 31.03.2022 | formand |