Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Hjemmeside | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 tilføjes Binavne: DETECTIA A/S (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-16 tilføjes Vedtægter: 2023-05-16 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2017-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ComTo ApS. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2021-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DFES A/S. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2023-03-22 tilføjes Legale ejere: DECURIA Group ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-22 fjernes Legale ejere: Emde Group ApS, Tvangsø Foldager Holding ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-06 tilføjes Bestyrelse: Rune Emde Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-06 tilføjes Navne: DECURIA A/S (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-05 fjernes Navne: DECURIA ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-06 tilføjes Vedtægter: 2023-03-06 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-06 fjernes Direktion: Rune Emde Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 16, 3., 1456 København K (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørgade 36, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktører i forening. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 tilføjes Vedtægter: 2021-11-05 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2021-06-09 tilføjes Legale ejere: Emde Group ApS, Tvangsø Foldager Holding ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2021-06-09 fjernes Legale ejere: Rune Emde Pedersen, Martin Tvangsø Foldager (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 tilføjes Reelle ejere: Rune Emde Pedersen, Martin Tvangsø Foldager (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 fjernes Reelle ejere: Anders Runge Nielsen (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-11 fjernes Reelle ejere: Rune Emde Pedersen, Martin Tvangsø Foldager (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 fjernes Direktion: Anders Runge Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2020-06-12 fjernes Legale ejere: Anders Runge Nielsen (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørgade 36, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 9., 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: runeemde@gmail.com (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: rune@decuria.dk (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 9., 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 9., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 9., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2016-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Søsum Bygade 8, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulent virksomhed indenfor IT og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2016-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2016-12-16 tilføjes Navne: DECURIA ApS (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2016-12-15 fjernes Navne: DECURIA IVS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-12-16 tilføjes Vedtægter: 2016-12-16 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2016-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2016-12-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Hjemmeside: www.decuria.dk (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-10-19 fjernes Hjemmeside: peaknavigator.dk (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: rune@decuria.dk (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2016-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: mf@peaknavigator.dk (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-10-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 3 direktører i forening. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2016-06-02 tilføjes Navne: DECURIA IVS (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-06-01 fjernes Navne: PEAK NAVIGATOR IVS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-06-02 tilføjes Vedtægter: 2016-06-02 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søsum Bygade 8, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Direktion: Anders Runge Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-14)
Den 2015-10-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge konsulentydelser inden for IT branchen. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-19 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-19 tilføjes Hjemmeside: peaknavigator.dk (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: mf@peaknavigator.dk (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Legale ejere: Anders Runge Nielsen, Rune Emde Pedersen, Martin Tvangsø Foldager (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2015-10-19 tilføjes Navne: PEAK NAVIGATOR IVS (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-10-19 tilføjes Reelle ejere: Rune Emde Pedersen, Martin Tvangsø Foldager, Anders Runge Nielsen (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2015-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-19 tilføjes Stiftere: Rune Emde Pedersen, Martin Tvangsø Foldager, Anders Runge Nielsen (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Vedtægter: 2015-10-19 (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-26)