Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Binavne: Datefinding IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Direktion: Alexander Baun Riggelsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-22 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Legale ejere: Alexander Baun Riggelsen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Navne: A&R Communication IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Reelle ejere: Alexander Baun Riggelsen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Stiftere: Alexander Baun Riggelsen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2017-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundegårdshegnet 56, 4030 Tune (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-15 tilføjes Binavne: Datefinding IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2016-07-15 tilføjes Vedtægter: 2016-07-15 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundegårdshegnet 56, 4030 Tune (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-22 tilføjes Direktion: Alexander Baun Riggelsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive marketingsvirksomhed samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-22 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Legale ejere: Alexander Baun Riggelsen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Navne: A&R Communication IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Reelle ejere: Alexander Baun Riggelsen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Stiftere: Alexander Baun Riggelsen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Vedtægter: 2015-10-22 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-18)