Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-10-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trianglen Investment ApS. (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2018-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Kanalhusene Invest I ApS. (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2018-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Kanalhusene Invest II ApS. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet af 1. maj 2021 ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JKGV 5 ApS. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2022-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet af 1. oktober 2021 ApS. (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-03-31 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: JoseNico Holding ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Zülau Henriksen, Jeppe Droob (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: JoseNico Holding ApS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Zülau Henriksen, Jeppe Droob (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-29 tilføjes Legale ejere: JoseNico Holding ApS (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-03-28 fjernes Legale ejere: JoseNico Holding ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 18, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Dokkaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: post@kdselskaberne.dk (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-15 tilføjes Vedtægter: 2018-01-15 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: JE.D.ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: KKCDroob Invest ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2016-03-03 tilføjes Vedtægter: 2016-03-03 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2016-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Dokkaj 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 18, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2015-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 18, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-10-21 tilføjes Direktion: Lars Zülau Henriksen (direktør) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervelse, udvikling, afhændelse og investering i boligudlejningsejendomme samt hermed beslægtet virksomhed samt at drive konsulentvirksomhed ved salg af konsulentydelser og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-21 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Legale ejere: KKCDroob Invest ApS, JoseNico Holding ApS (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2015-10-21 tilføjes Navne: Dansk Boliginvest ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Reelle ejere: Lars Zülau Henriksen, Jeppe Droob (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2015-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2015-10-21 tilføjes Stiftere: KKCDroob Invest ApS, JoseNico Holding ApS (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Vedtægter: 2015-10-21 (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)