Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Navne: Realitet ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-24 fjernes Navne: CopenX Live ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-25 tilføjes Vedtægter: 2022-01-25 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grøndalsvænge Allé 56, 2400 København NV (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 27, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: therkel@gmail.com (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: therkel@copenx.com (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 27, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 22, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: therkel@copenx.com (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: therkel@gmail.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-24 tilføjes Navne: CopenX Live ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2019-01-23 fjernes Navne: TKMD ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-24 tilføjes Vedtægter: 2019-01-24 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2019-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 22, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 22, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 22, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: therkel@gmail.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Kenneth Graupner (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-17 tilføjes Legale ejere: TST1909 ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-05-17 fjernes Legale ejere: KGMD ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-05-16 fjernes Legale ejere: TST1909 ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-05-17 tilføjes Reelle ejere: Therkel Sand Therkelsen (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2015-10-12 tilføjes Direktion: Kenneth Graupner (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2015-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivnings- og konsulentvirksomhed, handel og investeringsvirksomhed samt dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-12 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Legale ejere: TST1909 ApS, KGMD ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-10-12 tilføjes Navne: TKMD ApS (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2015-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Stiftere: Therkel Sand Therkelsen, Kenneth Graupner (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Vedtægter: 2015-10-12 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2015-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)