Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkesøvej 16, 5792 Årslev (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundager 71, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@decimal-it.dk (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@acema.dk (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Navne: Bang Lauritsen Holding ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Navne: Acema Holding ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Vedtægter: 2024-01-08 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2015-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Acema IVS. (offentliggjort 2018-10-14)
Den 2017-09-05 sletter virksomheden Ejerskaber: AHL Rengøring IVS. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Decimal IT ApS. (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Decimal IT ApS. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundager 71, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2021-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundager 71, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-12-16 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Navne: Acema Holding ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2020-12-28 fjernes Navne: Acema Holding IVS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-25 tilføjes Direktion: Anders Bang Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-25 tilføjes Vedtægter: 2020-11-25 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2020-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 fjernes Direktion: Anders Bang Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-10 tilføjes Navne: Acema Holding IVS (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-09 fjernes Navne: Bang Lauritsen Holding IVS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-10 tilføjes Vedtægter: 2020-08-10 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-11 tilføjes Navne: Bang Lauritsen Holding IVS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-10 fjernes Navne: Acema Holding IVS (offentliggjort 2020-07-11)
Den 2020-07-11 tilføjes Vedtægter: 2020-07-11 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundager 71, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-10-20 tilføjes Direktion: Anders Bang Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2015-10-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være Holdingselskab (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-20 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@acema.dk (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2015-10-20 tilføjes Legale ejere: Anders Bang Lauritsen (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-20 tilføjes Navne: Acema Holding IVS (offentliggjort 2020-07-11)
Den 2015-10-20 tilføjes Reelle ejere: Anders Bang Lauritsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Stiftere: Anders Bang Lauritsen (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2015-10-20 tilføjes Vedtægter: 2015-10-20 (offentliggjort 2020-07-11)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-14)