Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Esben Mols Kabell | 15.06.2022 | formand |
Kenneth Gaardmand Avnsted | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mia Gaardmand Avnsted | 19.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Grønborg | 01.05.2017 | 15.06.2022 | formand |
Esben Mols Kabell | 08.03.2016 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Grønborg | 08.03.2016 | 30.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Gaardmand Avnsted | 19.10.2015 | 30.04.2017 | formand |
Henrik Meller Jacobsen | 19.10.2015 | 08.03.2016 | bestyrelsesmedlem |