Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 93, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-20 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Navne: Holdgaard Gaardsted IVS (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Stiftere: Ulf Monrad Gaardsted (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Ulf Monrad Gaardsted (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 93, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Direktion: Ulf Monrad Gaardsted (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme og kontorfællesskaber samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-20 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Navne: Holdgaard Gaardsted IVS (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Stiftere: Ulf Monrad Gaardsted (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-10-20 tilføjes Vedtægter: 2015-10-20 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)