Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 4S Maritime ApS. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2018-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kontorhotellet VG19 Aps. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2019-06-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbukken 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenbukken 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-06-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-06-06 fjernes Revisor: CR Revision, Registeret revisor (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbukken 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenbukken 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2015-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbukken 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2015-10-20 tilføjes Direktion: Johannes Odder (direktør) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-20 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Legale ejere: Johannes Odder (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2015-10-20 tilføjes Navne: JECVA Holding ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Reelle ejere: Johannes Odder (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2015-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-10-20 tilføjes Revisor: CR Revision, Registeret revisor (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2015-10-20 tilføjes Stiftere: Johannes Odder (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Vedtægter: 2015-10-20 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)