Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Balle Olesen | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Lindblad | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stine Liv Johansen | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Anders Vigen | 02.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Balasuthas Sundararajah | 20.03.2019 | formand |
Lasse Madsen Nyrup | 16.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Skytte | 09.05.2019 | 01.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Gaardboe Jensen | 20.03.2019 | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Brian Lindgaard Jensen | 13.07.2018 | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Gaardboe Jensen | 13.07.2018 | 19.03.2019 | formand |
Balasuthas Sundararajah | 16.10.2015 | 19.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hans Ole Lomholt Poulsen | 16.10.2015 | 13.07.2018 | formand |