Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | xbrl | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2015-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Green Juice Plus IVS. (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Medizone ApS. (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Hollywood Skin Treatment IVS. (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2015-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Livslægerne IVS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2022-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-14 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: 603x85@gmail.com (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Legale ejere: Kenneth Lydeking Danielsen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Navne: KLD Råd & Dåd ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Reelle ejere: Kenneth Lydeking Danielsen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Stiftere: Jakob Vikkelsø (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-01-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-03-03 Statstidende Dekret
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: 603x85@gmail.com (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2020-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-20 fjernes Direktion: Kenneth Lydeking Danielsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2020-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergager 15, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en entreprenør virksomhed og tilbyde aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2020-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2019-11-19 tilføjes Direktion: Kenneth Lydeking Danielsen (direktør) (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2019-11-19 fjernes Direktion: Jakob Vikkelsø (direktør) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-11-19 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-11-19 tilføjes Legale ejere: Kenneth Lydeking Danielsen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-11-19 fjernes Legale ejere: Jakob Vikkelsø (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-11-19 tilføjes Navne: KLD Råd & Dåd ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-11-18 fjernes Navne: Jakob Jensen Group Holding ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-11-19 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Lydeking Danielsen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-11-19 fjernes Reelle ejere: Jakob Vikkelsø (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-11-19 tilføjes Vedtægter: 2019-11-19 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergager 15, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2015-10-14 tilføjes Direktion: Jakob Vikkelsø (direktør) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2015-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2015-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-14 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Legale ejere: Jakob Vikkelsø (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2015-10-14 tilføjes Navne: Jakob Jensen Group Holding ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2015-10-14 tilføjes Reelle ejere: Jakob Vikkelsø (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Stiftere: Jakob Vikkelsø (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2015-10-14 tilføjes Vedtægter: 2015-10-14 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-20)