Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Khora Care IVS. (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2016-10-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Khora Contemporary ApS. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2023-12-31 tilføjes Direktion: Tahir Hussain (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Reelle ejere: Simon Max Bloch Lajboschitz (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-01-12 fjernes Reelle ejere: Simon Max Bloch Lajboschitz (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Simon Max Bloch Lajboschitz (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Simon Max Bloch Lajboschitz (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-28 tilføjes Revisor: Din Revisor Frederiksberg P/S Godkendte Revisorer (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: Peter Fisher Holding ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høkerboderne 8, 1712 København V (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: simon@khoravr.com (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2015-10-14 tilføjes Direktion: Simon Max Bloch Lajboschitz (direktør) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling indenfor IT (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-14 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET SIMON LAJBOSCHITZ ApS (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2015-10-14 tilføjes Navne: Khora ApS (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Reelle ejere: Simon Max Bloch Lajboschitz, Simon Max Bloch Lajboschitz (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2015-10-14 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET SIMON LAJBOSCHITZ ApS (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Vedtægter: 2015-10-14 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)