Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-07-02 fjernes Navne: HUSLY EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 23, 1., 1159 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Direktion: Henrik Kaastrup-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-22 tilføjes Vedtægter: 1996-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 23, 1., 1159 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Direktion: Henrik Kaastrup-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Navne: HUSLY EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)