Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvænget 2, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Direktion: Thomas Søgård Sinding (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-13 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Hjemmeside: www.copenhagenoriginals.dk (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Kontaktoplysninger: thomas@copenhagenoriginals.dk (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Legale ejere: Thomas Søgård Sinding, Mads Eneqvist (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Navne: Copenhagen Originals IVS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Reelle ejere: Thomas Søgård Sinding, Mads Eneqvist (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Stiftere: Thomas Søgård Sinding, Mads Eneqvist (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-22 tilføjes Legale ejere: Thomas Søgård Sinding, Mads Eneqvist (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2016-08-22 tilføjes Reelle ejere: Thomas Søgård Sinding, Mads Eneqvist (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvænget 2, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Direktion: Thomas Søgård Sinding (direktør) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel og service. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-13 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Hjemmeside: www.copenhagenoriginals.dk (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@copenhagenoriginals.dk (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Navne: Copenhagen Originals IVS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Stiftere: Thomas Søgård Sinding, Mads Eneqvist (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Vedtægter: 2015-10-13 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-16)