Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | AndreMeddelelser | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 115, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-09 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-11-29 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Legale ejere: Thanyanan Raha (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Navne: Schaumburg one IVS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Stiftere: Thanyanan Raha, Anyada Raha (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-05-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-08-27 Statstidende AndreMeddelelser
Den 2021-08-19 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-11-02 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2019-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-09 Statstidende Dekret
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Thanyanan Raha (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 115, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 115, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 115, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 115, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-11-29 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2017-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-10-16 tilføjes Direktion: Thanyanan Raha (direktør) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-10-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2017-09-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Thanyanan Raha (direktør) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-04-04 tilføjes Legale ejere: Thanyanan Raha (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2016-04-03 fjernes Legale ejere: Anyada Raha, Thanyanan Raha (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Vedtægter: 2016-04-04 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2016-04-04 fjernes Direktion: Anyada Raha (direktør) (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 115, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2015-10-09 tilføjes Direktion: Anyada Raha (direktør) (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et vikarbureau samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-09 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Legale ejere: Anyada Raha, Thanyanan Raha (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-10-09 tilføjes Navne: Schaumburg one IVS (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Stiftere: Thanyanan Raha, Anyada Raha (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)