Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KirkConsult ApS. (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadevangen 22, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Binavne: kirkholding.dk ApS (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Direktion: Thomas Kirk (direktør) (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse og investering i andre selskaber, og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens beslutning. (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-13 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Legale ejere: Thomas Kirk (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Navne: T. Kirk Holding ApS (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kirk (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Stiftere: Thomas Kirk (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Vedtægter: 2015-10-13 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-16)