Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Binavne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-23 tilføjes Bestyrelse: Robert Helge Beck (formand) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Bestyrelse: Birgitte Villebro Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Bestyrelse: Flemming Villebro Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 tilføjes Direktion: Flemming Villebro Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Direktion: Birgitte Villebro Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Binavne: Mostboksen ApS, Hjælpen ApS, Fræsk ApS, Boholtgaard ApS (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-30 tilføjes Vedtægter: 2023-03-30 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Villebro Jørgensen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: HARREBEK HOLDING ApS, Flemming Villebro Jørgensen (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Villebro Jørgensen (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Birgitte Villebro Jørgensen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Flemming Villebro Jørgensen (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-28 tilføjes Bestyrelse: Flemming Villebro Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2017-03-28 fjernes Direktion: Flemming Villebro Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boholtvej 15, 5874 Hesselager (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Direktion: Flemming Villebro Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-10-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive mosteri samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-15 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: birgitte@gaardmosteriet.dk (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Legale ejere: HARREBEK HOLDING ApS, Villebro GM Holding ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2015-10-15 tilføjes Navne: Gårdmosteriet ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Reelle ejere: Flemming Villebro Jørgensen, Birgitte Villebro Jørgensen (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2015-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Stiftere: Villebro GM Holding ApS, HARREBEK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne hver for sig. (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Vedtægter: 2015-10-15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)