Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Navne | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Direktion: John Kim Manthai Gjerløv (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-22 fjernes Direktion: Lis Højby Gjerløv (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 55.000,00 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raasigvangen 3, 3550 Slangerup (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Raasigvangen 3, 3550 Slangerup (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Direktion: Lis Højby Gjerløv (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Rasmus Manthai Gjerløv (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Kontaktoplysninger: gjerlov@get2net.dk (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-06 fjernes Kontaktoplysninger: gjerlov.h@gmail.com (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Legale ejere: Lis Højby Gjerløv (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 fjernes Legale ejere: Rasmus Manthai Gjerløv (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Reelle ejere: Lis Højby Gjerløv (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 fjernes Reelle ejere: Rasmus Manthai Gjerløv (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raasigvangen 3, 3550 Slangerup (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Raasigvangen 3, 3550 Slangerup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raasigvangen 3, 3550 Slangerup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 8, st. tv., 1655 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-19 tilføjes Navne: Gjerløv Bilhandel ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-18 fjernes Navne: Gjerløv Handel ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-19 tilføjes Vedtægter: 2017-06-19 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 8, st. tv., 1655 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 65, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-03 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-03 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: gjerlov.h@gmail.com (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2017-01-02 fjernes Kontaktoplysninger: rmg@wingfoods.dk (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-03 tilføjes Navne: Gjerløv Handel ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-01-02 fjernes Navne: Van Der Graaf Danmark ApS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-03 tilføjes Vedtægter: 2017-01-03 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2016-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanemøllevej 65, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rapsvænget 5, 8870 Langå (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-20 tilføjes Kontaktoplysninger: rmg@wingfoods.dk (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-19 fjernes Kontaktoplysninger: mogenslevinsen001@gmail.com (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Direktion: Rasmus Manthai Gjerløv (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2016-12-19 fjernes Direktion: Mogens Nyborg Levinsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-12-19 tilføjes Legale ejere: Rasmus Manthai Gjerløv (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2016-12-19 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Manthai Gjerløv (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2015-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mogenslevinsen001@gmail.com (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-11-11 fjernes Kontaktoplysninger: tlevinsen@gmail.com (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rapsvænget 5, 8870 Langå (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-10-09 tilføjes Direktion: Mogens Nyborg Levinsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-10-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive agenturvirksomhed. (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-09 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: tlevinsen@gmail.com (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-09 tilføjes Navne: Van Der Graaf Danmark ApS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Stiftere: TAL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)