Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Optimum TM Aps. (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2019-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 74, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-14 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: sm@salesgroup.dk (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: Shervin Mazaheri (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Navne: Salesgroup Odense IVS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes ObligatoriskEmail: shervinmazaheri@hotmail.com (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Reelle ejere: Shervin Mazaheri (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Stiftere: Shervin Mazaheri (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Shervin Mazaheri (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 74, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 74, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 74, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 74, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-08-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueadministration (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-08-27 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-08-26 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 tilføjes Vedtægter: 2018-08-27 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 74, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 66, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: sm@salesgroup.dk (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-01-05 fjernes Kontaktoplysninger: shervinmazaheri@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-10 tilføjes Legale ejere: Shervin Mazaheri (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2016-11-10 tilføjes Reelle ejere: Shervin Mazaheri (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor salg, forretningsudvikling og telemarketingsvirksomhed samt aktiviteter og investering i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-11-08 fjernes Binavne: MAZAHERI INVEST IVS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-04 tilføjes Navne: Salesgroup Odense IVS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2016-11-03 fjernes Navne: MAZAHERI HOLDING IVS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2016-11-04 tilføjes Vedtægter: 2016-11-04 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2016-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 66, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Pogestræde 29, 1. TV., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pogestræde 29, 1. TV., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-11-02)
Den 2016-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Klaregade 37, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klaregade 37, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-10-14 tilføjes Binavne: MAZAHERI INVEST IVS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Direktion: Shervin Mazaheri (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2015-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed indenfor salg og forretningsudvikling samt aktiviteter og investering i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-14 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200,00 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: shervinmazaheri@hotmail.com (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-10-14 tilføjes Navne: MAZAHERI HOLDING IVS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-10-14 tilføjes ObligatoriskEmail: shervinmazaheri@hotmail.com (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Stiftere: Shervin Mazaheri (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2015-10-14 tilføjes Vedtægter: 2015-10-14 (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)