Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkebovej 19, 2500 Valby (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-13 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Legale ejere: Michael Zangenberg Paepcke (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Navne: Paepcke Holding ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Stiftere: Michael Zangenberg Paepcke (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Michael Zangenberg Paepcke (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkebovej 19, 2500 Valby (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Direktion: Michael Zangenberg Paepcke (direktør) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af ejerandele i kapitalselskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-13 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Legale ejere: Michael Zangenberg Paepcke (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Navne: Paepcke Holding ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Stiftere: Michael Zangenberg Paepcke (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-10-13 tilføjes Vedtægter: 2015-10-13 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Hunters Game ApS. (offentliggjort 2016-12-15)