Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er primært at eje aktier og anparter i datterselskaber og anden virksomhed efter bestyrelsens skøn. Herudover kan selskabet udøve anden finansiel virksomhed fx anskaffelse af eller investering i finansielle instrumenter | 13.10.2015 | 22.03.2018 |
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
OPLØST EFTER KONKURS | 22.03.2018 | 22.03.2018 |
UNDER KONKURS | 28.06.2017 | 21.03.2018 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 19.04.2017 | 27.06.2017 |
NORMAL | 13.10.2015 | 18.04.2017 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 13.10.2015 | 22.03.2018 |
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
true | 13.10.2015 | 22.03.2018 |
Virksomheden har ikke ændret Revision i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
81 | 13.10.2015 | 22.03.2018 |
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
cappedk@gmail.com | 13.10.2015 | 22.03.2018 |
Virksomheden har ikke ændret Kontakt i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
cappedk@gmail.com | 13.10.2015 | 22.03.2018 |
Virksomheden har ikke ændret Obligatoriskemail i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
CL's Holding IVS | 13.10.2015 | 22.03.2018 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en direktør alene | 13.10.2015 | 19.04.2017 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid. |