Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Formål | Navne | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 tilføjes Vedtægter: 2023-01-26 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2015-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Distan Invest ApS. (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-10-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, eje og sælge unoterede og noterede kapitalandele samt anden kapitalanbringelse samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 tilføjes Navne: Distan Holding ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-21 fjernes Navne: Mates Holding ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-22 tilføjes Vedtægter: 2022-06-22 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-06-15 tilføjes Legale ejere: Sammi Isaksen (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-15 fjernes Legale ejere: McDonald Family Trust, The Lazy Aussie Pty Ltd, Marcus Westling (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-15 tilføjes Reelle ejere: Sammi Isaksen (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-15 fjernes Reelle ejere: Peter Leo Mc Donald (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Sammi Isaksen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Peter Leo Mc Donald (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 2., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 2., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-23 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-03-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-13)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-13)
Den 2016-09-08 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 163, 2., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Amagerbanen 11, 2300 København S (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Amagerbanen 11, 2300 København S (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 3, 1420 København K (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: sammi@mateswear.com (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 3, 1420 København K (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2015-10-08 tilføjes Direktion: Peter Leo Mc Donald (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2015-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for Mates ApS. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2015-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-08 (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Legale ejere: McDonald Family Trust, The Lazy Aussie Pty Ltd, Marcus Westling (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2015-10-08 tilføjes Navne: Mates Holding ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2015-10-08 tilføjes Reelle ejere: Peter Leo Mc Donald (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2015-10-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2015-10-08 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2015-10-08 tilføjes Stiftere: Peter Leo Mc Donald (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Vedtægter: 2015-10-08 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2015-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-13)