Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnsholmvej 23, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Direktion: Marie Louise Holmer (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-13 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Hjemmeside: www.vildevioler.dk (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@vildevioler.dk (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Legale ejere: Christina Foss, Marie Louise Holmer, Brigitta Lolk Stampe (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Navne: Vildevioler ApS (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Reelle ejere: Christina Foss, Marie Louise Holmer, Brigitta Lolk Stampe (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Stiftere: Marie Louise Holmer (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-05-05 tilføjes Navne: Vildevioler ApS (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-05-04 fjernes Navne: Vildevioler IVS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-05-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: Brigitta Lolk Stampe (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Blooming Copenhagen ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: Brigitta Lolk Stampe (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-30 tilføjes Reelle ejere: Brigitta Lolk Stampe (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Anne-Mette Trolle, Thomas Hübschmann (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-29 fjernes Reelle ejere: Brigitta Lolk Stampe (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-03-02 tilføjes Legale ejere: Brigitta Lolk Stampe, Blooming Copenhagen ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-03-02 tilføjes Reelle ejere: Brigitta Lolk Stampe, Anne-Mette Trolle, Thomas Hübschmann (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-03-02 tilføjes Vedtægter: 2020-03-02 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnsholmvej 23, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnsholmvej 23, 3500 Værløse (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnsholmvej 23, 3500 Værløse (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2018-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhuskrogen 41, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhuskrogen 41, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Pergolavej 17, 2830 Virum (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-23 tilføjes Hjemmeside: www.vildevioler.dk (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2016-12-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vildevioler.dk (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af de to direktører (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: Christina Foss (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: Christina Foss, Marie Louise Holmer (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2016-01-03 fjernes Legale ejere: Marie Louise Holmer (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-04 tilføjes Reelle ejere: Christina Foss, Marie Louise Holmer (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pergolavej 17, 2830 Virum (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2015-10-13 tilføjes Direktion: Marie Louise Holmer (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at dyrke, sælge og handle med lokalt producerede økologiske og vilde blomster samt at udbrede kendskab til lokalt producerede økologiske og vilde blomster. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-13 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Hovedbranche: Blomsterforretninger (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Legale ejere: Marie Louise Holmer (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-13 tilføjes Navne: Vildevioler IVS (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Stiftere: Marie Louise Holmer (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2015-10-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-13 tilføjes Vedtægter: 2015-10-13 (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2015-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-06)