Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | xbrl | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-12-23 fjernes Bestyrelse: Jacob Ziirsen Hatt (formand) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2023-12-23 fjernes Direktion: Jacob Ziirsen Hatt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2023-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Bestyrelse: Jacob Ziirsen Hatt (formand) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2022-12-30 fjernes Bestyrelse: Arne Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-12-29 fjernes Bestyrelse: Jacob Ziirsen Hatt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: Low Friction Armory ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: Low Friction Armory IVS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindersøvej 103, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 5, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Bestyrelse: Arne Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2018-11-28 fjernes Bestyrelse: Tom Weidner (formand) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-11-27 fjernes Bestyrelse: Arne Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 5, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 379, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 379, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 379, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-19 tilføjes Bestyrelse: Arne Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: CAPNOVA A/S (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2015-12-30 tilføjes Legale ejere: MENS REA ApS, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-29 fjernes Legale ejere: MENS REA ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-30 tilføjes Bestyrelse: Tom Weidner (formand) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.290,00 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-12-30 tilføjes Reelle ejere: Jacob Ziirsen Hatt (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2015-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2015-12-30 tilføjes Vedtægter: 2015-12-30 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 379, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-10-01 tilføjes Direktion: Jacob Ziirsen Hatt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2015-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle teknologi til våbenindustrien (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af våben og ammunition (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: MENS REA ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Navne: Low Friction Armory IVS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Stiftere: MENS REA ApS (offentliggjort 2015-10-11)
Den 2015-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Vedtægter: 2015-10-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)