Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellebjergvej 52, 2450 København SV (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-10-31 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-09 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Legale ejere: ITC-Leasing Ireland Ltd. (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Navne: ITC-Leasing Denmark ApS (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Stiftere: Mirika Nakayama (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2017-06-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2017-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 fjernes Direktion: Mirika Nakayama (direktør) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-08-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-08-18 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebjergvej 52, 2450 København SV (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Direktion: Mirika Nakayama (direktør) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-10-31 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-09 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Legale ejere: ITC-Leasing Ireland Ltd. (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Navne: ITC-Leasing Denmark ApS (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-10-09 tilføjes Stiftere: Mirika Nakayama (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)