Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Dennis Veile Andersen | 09.10.2015 | |
Per Reinhold Veile Andersen | 09.10.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Dennis Veile Andersen | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Dennis Veile Andersen | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Per Reinhold Veile Andersen | 09.10.2015 | 19.10.2015 | 90,00-99,99% | 90,00 % |