Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 tilføjes Direktion: Lisbeth Busch Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 fjernes Direktion: Carl-Erik Levison (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Jakob Nyborg (offentliggjort 2017-04-22)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: LURIFAX INVEST ApS (offentliggjort 2017-04-22)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Nyborg (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortebakken 35, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Direktion: Carl-Erik Levison (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2015-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme og drive disse. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-10-01 tilføjes Interessenter: HEKTOR INVEST ApS (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: LURIFAX INVEST ApS (offentliggjort 2017-04-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Navne: K/S Acanto (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Vedtægter: 2015-10-01 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-09)