Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Primulavej 10, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørslevvej 241, 4735 Mern (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-02-19 tilføjes Navne: Ole Jørgensen ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-02-18 fjernes Navne: Ole Jørgensen IVS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-02-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-12 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørslevvej 241, 4735 Mern (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2019-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørslevvej 241, 4735 Mern (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørslevvej 241, 4735 Mern (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Direktion: Lene Mayland Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed samt anden virksomhed, der naturligt står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-09 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Legale ejere: Lene Mayland Jørgensen (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Navne: Ole Jørgensen IVS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Reelle ejere: Lene Mayland Jørgensen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-10-09 tilføjes Stiftere: Lene Mayland Jørgensen (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-09)