Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Formål | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 fjernes Direktion: Ole Gade (direktør) (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: OLGA Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: OLGA Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Madsbjergparken 11, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Madsbjergparken 11, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Ole Gade (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-16 tilføjes Formål: Formueforvaltning (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Madsbjergparken 11, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Direktion: Ole Gade (direktør) (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2015-10-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje andele i datterselskaber og associerede selskaber (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-09 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Legale ejere: Ole Gade (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-10-09 tilføjes Navne: OLGA Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Stiftere: Ole Gade (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-30)