Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2015-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Obton Solenergi Bauer. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 tilføjes Direktion: Klaus Lynge Petersen (direktør) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 fjernes Direktion: Søren Dahlgaard (direktør) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-26 tilføjes Direktion: Søren Dahlgaard (direktør) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2018-04-26 fjernes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-12-12 tilføjes Legale ejere: Jacob Spalding (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-11 fjernes Legale ejere: Pernille Jenny Spalding, Jacob Spalding (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-28 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S, Jane Egebjerg Andersen (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-06-28 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-06-27 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-27 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-06-26 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-24 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-23 tilføjes Legale ejere: Troels Kåre Gjerrild, Helge Bruno Jensen (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-06-23 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-20 tilføjes Legale ejere: Klaus Lynge Petersen (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-18 tilføjes Legale ejere: Jesper Juul Mikkelsen (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-17 tilføjes Legale ejere: Claus Jacob Hviid Christensen (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-14 tilføjes Legale ejere: Pernille Jenny Spalding, Jacob Spalding (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-10 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S, Per Jakobsen (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-09 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-02 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S, Michael Brendebjerg (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-01 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-10-02 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2015-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Obton Solenergi Bauer, hvis formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Tyskland. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-02 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Navne: Obton Solenergi Bauer Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2015-10-02 fjernes Reelle ejere: Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2015-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Vedtægter: 2015-10-02 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-09)