Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-10-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-10-07)
Den 2024-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-10-07)
Den 2024-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-10-07)
Den 2024-10-07 fjernes Bestyrelse: Jørn Nissen (formand) (offentliggjort 2024-10-07)
Den 2024-10-07 fjernes Direktion: Peter Bjerremand Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-10-07)
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogsbækalle 11, 8700 Horsens (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bjerremand.hviid@gmail.com (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@cobo.as (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-01-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-06-20 tilføjes Legale ejere: Jørn Nissen Holding ApS (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-19 fjernes Legale ejere: Olivie Nissen Holding ApS, Nicoline Nissen Holding ApS, Jørn Nissen Holding ApS (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-20 tilføjes Reelle ejere: Jørn Nissen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-02-29 tilføjes Bestyrelse: Per Hannibal Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-07)
Den 2016-02-29 fjernes Bestyrelse: Orla Kjeld Bothe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cobo.as (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Bestyrelse: Orla Kjeld Bothe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Direktion: Peter Bjerremand Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-10-07)
Den 2015-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendommen Damhaven 9, 7100 Vejle, drive handel og investe-ring i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 540.000,00 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: Olivie Nissen Holding ApS, Nicoline Nissen Holding ApS, Jørn Nissen Holding ApS, KORUNDVEJ 14 ApS, C.B. Hviid Holding ApS, K.B. Hviid Holding ApS, PBJ INVEST ApS (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-10-01 tilføjes Navne: ES Damhaven P/S (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Reelle ejere: Per Hannibal Rasmussen, Peter Bjerremand Jensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2015-10-01 tilføjes Stiftere: PBJ INVEST ApS, Olivie Nissen Holding ApS, Nicoline Nissen Holding ApS, K.B. Hviid Holding ApS, Jørn Nissen Holding ApS, EJENDOMSSELSKABET DAMHAVEN ApS, C.B. Hviid Holding ApS (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-10-07)
Den 2015-10-01 tilføjes Vedtægter: 2015-10-01 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-10-07)