Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenlakvej 35, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-07 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Legale ejere: Ken Block Jakobsen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Navne: BLOCK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Stiftere: Ken Block Jakobsen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Ken Block Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2015-10-09 tilføjes Legale ejere: Ken Block Jakobsen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenlakvej 35, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Direktion: Ken Block Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2015-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-07 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Navne: BLOCK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Stiftere: Ken Block Jakobsen (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2015-10-07 tilføjes Vedtægter: 2015-10-07 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2015-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: uCan ApS. (offentliggjort 2017-06-21)