Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Bestyrelse | ||||
Formål | Vedtægter | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Kapital | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-12-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Kenneth Morgan (formand) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-01 fjernes Bestyrelse: Michael Bruhn (formand) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 2. th., 1250 København K (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive boligejendomme med tilhørende erhverv, beliggende Toftegårds Allé 8-10, 2500 Valby og Fredensvej 69, 2920 Charlottenlund, herunder foretage køb, salg og projektudvikling i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-05 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2018-09-30 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2018-03-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 2. th., 1250 København K (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2018-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1265 København K (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1265 København K (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 6-8, 2300 København S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: mette.pii@cbre.com (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Bruhn (formand) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Michael Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Henrik Cederholm (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive boligejendomme med tilhørende erhverv, beliggende Toftegårds Allé 8-10, 2500 Valby, herunder foretage køb, salg og projektudvikling i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-05-02 tilføjes Vedtægter: 2016-05-02 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mette.pii@cbre.com (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 6-8, 2300 København S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Direktion: Henrik Cederholm (direktør) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-10-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering i værdipapirer og andre kapitalandele samt investering i fast ejendom. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-08 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-08 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2015-10-08 tilføjes Stiftere: Holdingselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-10-08 tilføjes Vedtægter: 2015-10-08 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-08)