Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeparken 56, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-06 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Navne: Kompetencestedet IVS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Stiftere: Mohamed Ismail Mohamed, Ahmed Abdirashid Farah, Abdinor Abdillahi Mohamed, Abdinoor Adam Hassan (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Abdinoor Adam Hassan (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeparken 56, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Direktion: Abdinoor Adam Hassan (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-10-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at guide borger til at vælge den rette uddannelse samt erhverv. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-06 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Navne: Kompetencestedet IVS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Stiftere: Mohamed Ismail Mohamed, Ahmed Abdirashid Farah, Abdinor Abdillahi Mohamed, Abdinoor Adam Hassan (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-10-06 tilføjes Vedtægter: 2015-10-06 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)