Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: PO Holding 2019 ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: B2B ENGINEERING ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-01 fjernes Reelle ejere: Niels Kjær Andersen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomsterhaven 55, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomsterhaven 43, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomsterhaven 43, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Binavne: Etos virksomhedsrådgivere ApS, Etos virksomhedskonsulenter ApS, Etos forretningskonsulenter ApS, Ethos Forretningskonsulenter ApS (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Direktion: Peter Olsen (direktør) (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Ethos Business Consulting P/S, herunder anden finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: peter.olsen@cfoservices.eu (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Legale ejere: B2B ENGINEERING ApS, Peter Olsen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Navne: Kom. Ethos Business Consulting ApS (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Reelle ejere: Niels Kjær Andersen, Peter Olsen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Stiftere: Peter Olsen, B2B ENGINEERING ApS (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Vedtægter: 2015-09-30 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-05)