Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bibranche | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-03-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 24, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Bestyrelse: Ilena Corke (formand) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Direktion: Mark John Corke (direktør) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-30 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Legale ejere: PIF Group Holding ApS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Navne: PIF Group A/S (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Reelle ejere: Mark John Corke (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Stiftere: PIF Group Holding ApS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-26 tilføjes Bestyrelse: Ilena Corke (formand) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-26 tilføjes Direktion: Mark John Corke (direktør) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-12-31 fjernes Bibranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2017-08-30 fjernes Bestyrelse: Charlotte Green (formand) (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Mark John Corke (direktør) (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2017-08-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-16 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Green (formand) (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2016-12-16 fjernes Bestyrelse: Per Green (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-15 fjernes Bestyrelse: Mark John Corke (formand) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-16 tilføjes Direktion: Mark John Corke (direktør) (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2016-12-16 fjernes Direktion: Charlotte Green (direktør) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-17 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2016-08-16 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2015-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Olgas Vej 24, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Bestyrelse: Mark John Corke (formand) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-09-30 tilføjes Bibranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2015-09-30 tilføjes Direktion: Mark John Corke (direktør) (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-09-30 fjernes Direktion: Mark John Corke (direktør) (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og udvikling af koncepter og apps samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-30 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Legale ejere: PIF Group Holding ApS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Navne: PIF Group A/S (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Reelle ejere: Mark John Corke (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Stiftere: PIF Group Holding ApS (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Vedtægter: 2015-09-30 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-02)