Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2015-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BachMouritsen ApS. (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2019-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Voldgade 8, st., 1424 København K (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Voldgade 8, st., 1424 København K (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshavns Voldgade 8, st., 1424 København K (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Direktion: Brian Nørlund Bach Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: Brian Nørlund Bach Mouritsen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2015-10-01 tilføjes Navne: Panteren ApS (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Nørlund Bach Mouritsen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Stiftere: Brian Nørlund Bach Mouritsen (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Vedtægter: 2015-10-01 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-01)