Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet af 30. september 2015 nr. 1. (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-10-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Fjære Sløk (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervej 70, 2830 Virum (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Direktion: Morten Fjære Sløk (direktør) (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at eje andele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-30 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Legale ejere: Morten Fjære Sløk (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 30. september 2015 nr. 7 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Stiftere: Morten Fjære Sløk (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Vedtægter: 2015-09-30 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-30)