Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pioner Alle 16, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-09 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2019-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-20 tilføjes Navne: Vaya Nordic ApS (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-19 fjernes Navne: Nordic Health DK ApS (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Urbansgade 28, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Urbansgade 28, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-09-24 tilføjes Direktion: Andreas Kjær Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, handel og distribution af naturlige fødevarer og helseprodukter samt distributionsvirksomhed med andre produkter. (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-24 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2015-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Legale ejere: ACCESSION HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-09-24 tilføjes Navne: Nordic Health DK ApS (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2015-09-24 tilføjes Reelle ejere: Andreas Kjær Jakobsen, Jian Zhou, John Kristiansen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2015-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Stiftere: ACCESSION HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Vedtægter: 2015-09-24 (offentliggjort 2019-05-31)
Den 2015-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-30)