Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-14 tilføjes Vedtægter: 2023-03-14 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-06-07 tilføjes Bestyrelse: Caspar Schultz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-07 fjernes Bestyrelse: Charlotte Sydow Bech Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-07 tilføjes Direktion: Caspar Schultz (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-07 fjernes Direktion: Charlotte Sydow Bech Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Sydow Bech Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-09-30 fjernes Bestyrelse: Mathias Johannes Hölmich Rasmussen Eckéll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-09-30 tilføjes Direktion: Charlotte Sydow Bech Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-09-30 fjernes Direktion: Mathias Johannes Hölmich Rasmussen Eckéll (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-30 tilføjes Bestyrelse: Mathias Johannes Hölmich Rasmussen Eckéll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-04-30 fjernes Bestyrelse: Marc Daniel Pamin (formand) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-30 tilføjes Direktion: Mathias Johannes Hölmich Rasmussen Eckéll (direktør) (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-04-30 fjernes Direktion: Bjarke Bendix Cloos (direktør) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-06 tilføjes Bestyrelse: Markus Antonio Lambrecht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-03-06 fjernes Bestyrelse: Troels Brøndum Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-22 tilføjes Bestyrelse: Troels Brøndum Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-05-22 fjernes Bestyrelse: Martin Peter Wanick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-09-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Peter Wanick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2015-09-29 tilføjes Direktion: Bjarke Bendix Cloos (direktør) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2015-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er (i) at købe, eje, forvalte, udleje og sælge fast ejendom og/eller (ii) at eje andele eller deltage i et eller flere selskabet hvis eneste formål i henhold til disses vedtægter eller stiftelsesdokumenter er at købe, eje forvalte, udleje og sælge fast ejendom direkte via et eller flere mellem-selskaber, for hvilke det eneste formål er indskrænket i henhold til disses stiftelsesdokumenter til (i) ovenfor og dennes undersektion (ii) (Ejendomsselskabet). I denne forbindelse bemærkes det, at forvaltning af fast ejendom inkluderer udvikling af fast ejendom udført af 3. parts ejendomsudvikler i fald disse bærer risikoen ved ejendomsudviklingen. Selskabet må udføre enhver form for accessoriske ydelser, som findes nyttige for gennemførelsen af dets overstående formål (inklusiv, dog uden at begrænse sig til, gældsfinansiering af sådanne ejendomsselskaber, i hvilke det ejer aktier/anparter) dog altid under hensyntagen til de til enhver tid gældende love og regler i Danmark. (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-29 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Legale ejere: ABERDEEN PROPERTY DENINVEST ALPHA ApS (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-29 tilføjes Navne: Aberdeen Property Copenhagen Gamma ApS (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Stiftere: ABERDEEN PROPERTY DENINVEST ALPHA ApS (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Vedtægter: 2015-09-29 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2015-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-29)